BASIC INCOME EARTH NETWORK (BIEN)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Basic Income Earth Network (BIEN) offers education about alternative arguments about, proposals for, and problems concerning, basic income as idea, institution, and public policy practice. BIEN organises public conferences around the world on an annual basis and serves as a repository of published research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Brasil
- Canada
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Gwlad Yr Iâ
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Ireland
- Japan
- Malawi
- Mecsico
- Norwy
- Portiwgal
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Slofenia
- Taiwan
- Tsieina
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2018: CIO registration
- BIEN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Sarath Chandra Davala | Cadeirydd | 26 August 2018 |
|
|
||||
Seng Kiat Lee | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|
||||
Fabienne Hansen | Ymddiriedolwr | 31 August 2024 |
|
|
||||
Professor Lindsay Stirton | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Michael Hinford | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Olaf Michael Johannes Ostertag | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Dr Jurgen De Wispelaere | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
James Patrick Grant | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dr Reinhard Huss | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dr John Simon Duffy | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dr Neil Howard | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Dr Peter Titcomb Knight | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Diana Bashur | Ymddiriedolwr | 21 August 2021 |
|
|
||||
Hilde Latour | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
JACOB ELIOT | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
||||
Tyler Prochazka | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
||||
Julio Linares | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
|
||||
ANNE GLENDA MILLER | Ymddiriedolwr | 26 August 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.81k | £12.63k | £6.03k | £54.01k | £133.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.97k | £2.94k | £5.21k | £22.70k | £42.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 08 Feb 2018 as amended on 21 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE GENERAL PUBLIC ABOUT BASIC INCOME, THAT IS, A PERIODIC CASH PAYMENT DELIVERED TO ALL ON AN INDIVIDUAL BASIS, WITHOUT MEANS TEST OR WORK REQUIREMENT; TO SERVE AS A LINK BETWEEN THE INDIVIDUALS AND GROUPS COMMITTED TO, OR INTERESTED IN, BASIC INCOME; TO STIMULATE AND DISSEMINATE RESEARCH ABOUT BASIC INCOME; AND TO FOSTER INFORMED PUBLIC DISCUSSION ON BASIC INCOME THROUGHOUT THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Kedale Road
Seaford
East Sussex
BN25 2BU
- Ffôn:
- 07428665256
- E-bost:
- bien@basicincome.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window