NOORANI ACADEMY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are establishing a Nursery, education classed for children and a prayer facility
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 27 Hydref 2017: Cofrestrwyd
- BELPER EDUCATION CENTRE (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABID ALI ZEINULADIN RAMJAN | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|||||
ZAKARIA BUDI | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
ISHAK BOODI | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92 | £200 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £112 | £117 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 20 Ionawr 2025 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 20 Ionawr 2025 | 478 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 26 Hydref 2022 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 14 Tachwedd 2021 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 25 Hydref 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 JUN 2017 as amended on 11 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE UNDERPRIVILEGED AND THE GENERAL PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES, SUCH AS NURSERIES, SCHOOLS, LIBRARIES AND TRAINING CENTRES; (2) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OF FACILITIES FOR ISLAMIC EDUCATION, IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD PBUH AS EXPOUNDED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAAH SCHOOL OF THOUGHT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Upper Charnwood Street
Leicester
LE2 0AU
- Ffôn:
- 07920826363
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window