Hanes ariannol SEABRIDGE PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1174944
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/09/2018 | 04/09/2019 | 04/09/2020 | 04/09/2021 | 04/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.01k | £38.71k | £26.80k | £5.33k | £17.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.01k | £40.55k | £28.76k | £8.18k | £14.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.