Dogfen lywodraethu South and West Wales Safety Group
Rhif yr elusen: 510609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 DEC 1965 AS AMENDED ON 01 MAY 1976 AS AMENDED ON 01 NOV 1979 AS AMENDED ON 29 APR 1992 AS AMENDED ON 15 SEP 2017 as amended on 31 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
PRESERVATION OF HEALTH BY THE STUDY AND PROMOTION OF THE HIGHEST STANDARDS OF HEALTH AND SAFETY AT WORK. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH WEST WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.