Hanes ariannol UPTOWN YOUTH SERVICES

Rhif yr elusen: 1175689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.92k £81.08k £94.33k £86.65k £88.46k
Cyfanswm gwariant £42.91k £46.61k £76.36k £76.02k £81.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.00k £56.14k £31.99k £22.16k