Hanes ariannol NORTHFLEET & EBBSFLEET LIONS CLUB CIO

Rhif yr elusen: 1174486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.21k £2.11k £17.14k £34.98k £30.11k
Cyfanswm gwariant £25.32k £1.33k £9.82k £28.32k £25.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A