Hanes ariannol ROYAL AIR FORCE BOBSLEIGH, LUGE AND SKELETON ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1178000
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £111.40k £153.93k £88.41k £103.25k £104.16k
Cyfanswm gwariant £119.72k £129.72k £74.01k £91.52k £104.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £80.11k £104.16k