Hanes ariannol THE SINO-BRITISH FELLOWSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1174487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £387.88k | £533.24k | £440.81k | £418.58k | £619.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £585.57k | £572.87k | £391.32k | £286.31k | £574.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £533.24k | N/A | N/A | £619.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £494.03k | N/A | N/A | £392.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £78.84k | N/A | N/A | £181.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.18k | N/A | N/A | £18.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £373.97k | N/A | N/A | £263.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £181.86k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.