Hanes ariannol TIMPERLEY AMATEUR BOXING CLUB

Rhif yr elusen: 1175662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £144.91k £37.17k £19.09k £239.31k £12.64k
Cyfanswm gwariant £20.10k £14.24k £10.45k £25.27k £20.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £6.00k £9.88k