ASKERN COMMUNITY HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
? Lending books ? Trying to make everyone feel included & heard. ? Readers Group ? Life Story Project (Dementia Group) Reminiscing about past events, quizzes, games & social activities. ? Dancing small children to young adults ? Coffee Morning everyone welcome for a natter ? Basic Computer Skills with our trained staff ? Craft/fundraising days ? Events and activities throughout the year
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Doncaster
Llywodraethu
- 10 Hydref 2017: CIO registration
- ASKERN LIBRARY COMMUNITY HUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsey Maith | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Alison Shaw | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Derek Edward Collins | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Iris Beech | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||
ZOE GARNETT | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
MRS VIKKI PRIESTLEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2019 | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.00k | £21.08k | £12.34k | £9.85k | £12.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.36k | £13.58k | £7.87k | £7.50k | £13.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 198 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 198 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 16 Ionawr 2025 | 442 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 16 Ionawr 2025 | 442 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ASKERN IN SOUTH YORKSHIRE, AND THE SURROUNDING AREAS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY SUPPORTING THE PROVISION OF A LENDING LIBRARY. 2. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF ASKERN AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DONCASTER MET BOROUGH COUNCIL
ASKERN LIBRARY
STATION ROAD
ASKERN
DONCASTER
DN6 0JA
- Ffôn:
- 01302700324
- E-bost:
- askerncommunitylibrary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window