Ymddiriedolwyr ENFIELD TOWN COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1175011

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATHAN HOWARD | Cadeirydd | 06 October 2017 |
|
|
||||
Matt Maher | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Dougal Burrowes | Ymddiriedolwr | 24 March 2024 |
|
|
||||
DAVID WISBEY | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Jonathan Gregory | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Sam Sinyinza | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
DAVID PARKER | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
ANDREW WRIGHT | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
COLIN CLARK | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
ROBERT CAWLEY | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.