THE FRIENDS OF YORK ART GALLERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds from members' subscriptions, from organising educational visits, functions and parties, in order to aid the development of the York Art Gallery Collection and to sponsor activities to further the appreciation of fine arts in York and its immediate surrounds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 22 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF YORK GALLERY (Enw gwaith)
- FRIENDS OF YORK ART GALLERY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Charles Anthony Martindale | Cadeirydd | 14 April 2020 |
|
|||||
Cynthia Barbor | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|
||||
Dr Jessica Noel Richardson | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|
||||
Dr Amanda Hilliam | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|
||||
Nicholas Henry Dunn-McAfee | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
David Lamb | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||
Helena Cox | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Paul McLean | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Moira Fulton | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|||||
Benjamin Hilliam | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
||||
Anne McLean | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Dr Ronald Wallace Clayton | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Susan Verena Smallpage | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Azizah Saidah Clayton | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.82k | £43.59k | £45.64k | £41.63k | £45.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.79k | £22.76k | £37.88k | £21.59k | £60.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/3/1979 AS AMENDED 28/2/1992, 24/3/1995, MAY 1998, 29/3/2008 AND 15/3/2012 23/03/1979 AS AMENDED ON 29 MAR 2017 as amended on 27 Mar 2021 as amended on 14 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
TO LINK TOGETHER ALL FRIENDS OF THE YORK ART GALLERY AND ESTABLISH A CIRCLE OF SUPPORTERS WHO WILL AID IN THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE COLLECTION OF THE YORK ART GALLERY BY SUBSCRIPTION, GIFTS, BEQUESTS OR DONATIONS, AND TO SPONSOR ACTIVITIES IN FURTHERANCE OF THE APPRECIATION OF THE FINE ARTS IN YORK AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
YORK ART GALLERY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
York Art Gallery
Exhibition Square
YORK
YO1 7EW
- Ffôn:
- 01904761211
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window