Hanes ariannol SNOWDONIA DONKEYS

Rhif yr elusen: 1176577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.37k £57.51k £148.02k £145.41k £133.28k
Cyfanswm gwariant £21.88k £45.27k £96.06k £160.72k £95.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £33.59k £32.60k £1.50k