ymddiriedolwyr Durham Samaritans
Rhif yr elusen: 1173976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Felix Disley | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Donald Stronach | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Janine Schaffrath | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Alan John Macdonald | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Barry Thomas William Akins | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Gloria Maxwell | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Michael Ian Rayner | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
AMANDA LOUISE WINTER | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
JEAN STORES | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.