Hanes ariannol FARNCOMBE DAY CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1175294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £184.36k £178.83k £188.08k £194.46k £210.32k
Cyfanswm gwariant £157.12k £157.74k £179.36k £187.73k £217.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £79.05k £92.50k £71.00k £65.00k £65.00k