ORLETON RECREATION ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing recreational open space on Orleton Recreation Ground for a number of sporting and other outdoor activities, including a child friendly playground, to benefit the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 04 Hydref 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM SHAW | Cadeirydd | 25 May 2023 |
|
|
||||
Jane Catherine Clayton | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Brian Leslie Powell | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Annabel L Beaumont | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Marjorie Jean Pritchard | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Claire Morgan | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|||||
Haydn Morgan | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
ELIZABTH EMMA MACKAY | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Claire Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ANDREW CADWALLADER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
GRAHAM JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/07/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.26k | £18.84k | £8.11k | £2.65k | £8.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.82k | £4.40k | £10.74k | £3.51k | £4.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.33k | £18.23k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 22 Mai 2024 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Gorffennaf 2022 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Gorffennaf 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Gorffennaf 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Gorffennaf 2020 | 23 Hydref 2021 | 161 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09 SEP 1988 AS AMENDED ON 16 JUN 2002
Gwrthrychau elusennol
THE PROPERTY HEREBY CONVEYED (HEREINAFTER CALLED "THE TRUST PROPERTY") SHALL BE HELD ON TRUST FOR A RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ORLETON IN THE COUNTY OF HEREFORDSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Peppermint House
Green Lane
Orleton
LUDLOW
Shropshire
SY8 4JE
- Ffôn:
- 01584 831 904
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window