Hanes ariannol NORTH LANCASHIRE AND LAKELAND CONTINUING CARE TRUST
Rhif yr elusen: 510667
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.43m | £2.99m | £3.08m | £3.13m | £4.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95m | £3.35m | £3.39m | £3.61m | £4.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £903.23k | £866.26k | £935.30k | £691.11k | £875.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £224.09k | £497.05k | £793.20k | £1.05m | £1.47m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.21m | £1.25m | £1.28m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £134.90k | £128.89k | £107.40k | £93.34k | £90.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £291.00k | £0 | £20.69k | £438.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £577.47k | £595.43k | £682.04k | £386.54k | £443.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.85m | £3.05m | £2.92m | £2.95m | £3.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.68k | £9.60k | £5.97k | £8.89k | £9.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.47k | £20.20k | £23.04k | £19.39k | £21.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.