Hanes ariannol DENBIGH UNDER FIVES GROUP
Rhif yr elusen: 1174244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.70k | £149.74k | £134.51k | £143.00k | £151.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.36k | £129.85k | £132.16k | £141.00k | £158.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £103.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | £6.49k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.