ymddiriedolwyr APHASIA RE-CONNECT
Rhif yr elusen: 1176125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namrata Walia | Cadeirydd | 10 October 2023 |
|
|
||||
Dr Filip Bircanin | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
William David Noble | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Simon Horton | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Paul Lawrence Sayers | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
John Sayers | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Professor Katerina Hilari | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.