THE FRIENDS OF THE STOCKTON & DARLINGTON RAILWAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work to preserve the 1825 Stockton and Darlington Railway a site of international importance and start of the modern railway. Working with partners on promotion, access, interpretation, research and conservation of our heritage, we aim to raise profile and awareness locally, nationally and internationally and apply how this can be used for education, community and economic regeneration.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,574 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Darlington
- Durham
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2018: CIO registration
- THE FRIENDS OF THE S&DR (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil HARDIE-HAMMOND | Cadeirydd | 07 September 2017 |
|
|
||||
John Derek Raw | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
John George Alderslade | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Norman Jeffrey Hugill | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
James Barry Thompson | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
ALAN ROBSON TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
PETER BAINBRIDGE | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
MR ROSS CHISHOLM | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
CAROLINE HARDIE | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/09/2019 | 26/09/2020 | 26/09/2021 | 26/09/2022 | 26/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.87k | £8.82k | £43.20k | £20.22k | £41.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.88k | £5.37k | £22.92k | £20.65k | £35.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.50k | £36.13k | £10.28k | £18.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2023 | 21 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 133 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 26 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 26 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Medi 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Medi 2019 | 07 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE STOCKTON AND DARLINGTON RAILWAY (S&DR) AND ITS SEMINAL ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN RAILWAY THROUGH ITS NATIONAL AND INTERNATIONAL INFLUENCE AND THE CONSERVATION OF THE STRUCTURES, ARCHIVES AND ARTEFACTS OF THE S&DR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marian Cottage
Lartington
BARNARD CASTLE
County Durham
DL12 9BP
- Ffôn:
- 01833650233
- E-bost:
- info@sdr1825.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window