ymddiriedolwyr GOODWILL CARAVAN
Rhif yr elusen: 1176314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANAN ASHEGH | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|
||||
Belaal Sheik Azhar Auladin | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Ayub Dosani | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Michael Anthony Stubbs | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Timothy James Blackburne Canon | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Artur Shayagardanov | Ymddiriedolwr | 17 December 2018 |
|
|
||||
FAUZIA ABBAS-DAR | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
STEVEN CHARLES INMAN | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.