ymddiriedolwyr GREAT GONERBY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1174315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (113 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLESS IAN BARRIE SKELLERN | Cadeirydd | 29 June 2017 |
|
|
||||
Matthew Fraser Tipton | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
David Witheridge | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Kelly Walton | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Nash | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Mathew Trim | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Annette Callow | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Anthony Frank SAWARD | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||
Glendyr Saward | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
ANDREW MAYER | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
JANET THOMPSON | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
JEFF THOMPSON | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
JENNIFER CRITCHLEY | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.