Hanes ariannol LEICESTERSHIRE AND RUTLAND BEEKEEPERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 510687
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £19.91k £16.52k £18.29k £29.88k £26.53k
Cyfanswm gwariant £10.05k £8.91k £14.83k £25.42k £12.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0