ymddiriedolwyr CAMDEN GIVING
Rhif yr elusen: 1174463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON PITKEATHLEY | Cadeirydd | 31 August 2017 |
|
|||||
Mariam Hassan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Franci Viviana | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Vanessa Corrinne Browne | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Rose Alexander | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Nathan Dyke | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Graham Dyer | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Tom Holliss | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
Allan Sutherland | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.