Hanes ariannol SMILE AID

Rhif yr elusen: 1178216
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £316.64k £489.27k £369.51k £282.15k £553.19k
Cyfanswm gwariant £256.64k £322.02k £396.53k £212.77k £403.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £553.19k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £394.40k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £9.19k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0