WE REMEMBER SUBMARINERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate in England and Wales, raising funds to support submariners, their families and groups and organisations affiliated to the Royal Navy Submarine Service. We provide support and acts of remembrance for submariners that have passed away through the provision of a wreath, Moly Pins and condolence card to immediate family. We also sign post support and services where needed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 June 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael dewhirst | Cadeirydd | 01 May 2019 |
|
|
||||
Commodore Andrew George James RN | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Cdre Robert J Anstey OBE | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Marc Simon | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|||||
Michael James Cushen | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Daniel John Grenfell Bryant | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Martin Anderson | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Gillian Molyneux | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Nick MIller | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
Robert Richards | Ymddiriedolwr | 06 March 2021 |
|
|
||||
Peter Fisher | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
Graham Bishop | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/06/2020 | 01/06/2021 | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.52k | £108.70k | £95.00k | £96.67k | £92.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.07k | £61.17k | £95.00k | £95.03k | £76.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2023 | 03 Ebrill 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2023 | 03 Ebrill 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 22 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
AIMS AND OBJECTIVES OF THE CHARITY WE REMEMBER SUBMARINERS. THE PROMOTION OF EFFICIENCY IN THE ARMED FORCES OF THE CROWN BY THE PROVISION AND SUPPORT OF FACILITIES AND ACTIVITIES FOR THE EFFICIENCY AND WELL-BEING OF SERVICE PERSONNEL. IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. TO FUND AND DISTRIBUTE A MEMORIAL LAPEL PIN KNOWN AS MOLLY PINS, IN MEMORY OF LT-CMDR. IAN MOLYNEUX GM RN. THESE WILL BE GIFTED TO CLOSE RELATIVES OF THE DEPARTED SUBMARINER. THIS PIN FEATURING A GOLD POPPY IN A WREATH OF RED POPPIES, REPRESENTS THE FAMILIES DECEASED SUBMARINER. THIS PIN IS NOT AVAILABLE TO PURCHASE, CERTAIN CRITERIA MUST BE MET BEFORE THESE PINS ARE AWARDED. 2. TO FUND WREATHS TO BE LAID AT VARIOUS SUBMARINER RELATED MEMORIALS, SUCH AS THE SUBMARINE MEMORIAL SERVICE AT THE EMBANKMENT, LONDON. THE WREATH-LAYING AT THE MEMORIAL OF SUBMARINERS IN WESTMINSTER ABBEY CLOISTERS, THE NATIONAL CENOTAPH IN LONDON, TOGETHER WITH OTHER SITES ACROSS THE WORLD. 3. TO FUND A WREATH FOR ANY SERVING OR RETIRED SUBMARINER WHO CROSSES THE BAR. OR TO DONATE IN LIEU OF THE WREATH AS SPECIFIED BY THE NEXT OF KIN. 4. TO PRODUCE A YEARLY LAPEL PIN, WHICH HONOURS THE SUBMARINES LOST IN THAT YEAR, WITH RED POPPIES AND SUBMARINERS WHO SADLY PASS AWAY THAT YEAR IN GOLD POPPIES. THESE PINS WILL BE AVAILABLE TO BE SOLD FROM AUGUST 1ST EACH YEAR. THE FUNDS RAISED FROM THE PIN SALES EACH YEAR WILL ASSIST IN THE PURCHASE OF THE NEXT YEAR’S PIN. 5. IDENTIFYING SERVING SUBMARINERS, SUBMARINE SERVICE VETERANS OR DEPENDENTS WHO NEED SUPPORT AND EITHER PROVIDE DIRECT HELP OR SIGNPOST TO AN APPROPRIATE ORGANIZATION. 6. PROVIDING FUNDS TO RELIEVE STRESS OR NEED AMONGST PAST AND PRESENT MEMBERS OF ALL RANKS OF THE SUBMARINE SERVICE AND THEIR DEPENDENTS IF REQUESTED BY A RELEVANT SERVICE CHARITY. 7. TO PROVIDE FUNDING IN ORDER TO SUPPORT THE CONTINUED EXISTENCE OF SUCH CHARITABLE CAUSES AND ORGANIZATIONS PERCEIVED TO BE IN THE INTERESTS OF FUTURE, SERVING AND RETIRED SUBMARINERS AND THEIR FAMILIES BY THE CHARITY. 8. A PERCENTAGE OF THE FUNDS RAISED WILL BE DONATED TO GROUPS WHO SEEK THE GROUPS HELP IN ASSISTING THEM, EACH CASE WILL BE JUDGED ON ITS MERITS AND ARE AGREED BY THE TRUSTEES. 9. TO PRODUCE FOR SALE ITEMS OF MEMORABILIA SUCH AS POLO SHIRTS, MUGS ETC. TO ASSIST IN RAISING FUNDS FOR THE GROUP, ALLOWING US TO SUPPORT WORTHWHILE COMMUNITY PROJECTS ACROSS THE SUBMARINE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 St. Andrews Way
Church Aston
NEWPORT
TF10 9JH
- Ffôn:
- 07887502198
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window