PRESCRIPTION ART TEST VALLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PATV enables people with mental, emotional health and wellbeing needs to gain confidence through wide ranging art activities. Workshops and public exhibitions of their work encourages community activity and engagement. PATV is focused upon people living in test valley and surrounding areas. Participants are referred through health care professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL PENELOPE WILSON | Cadeirydd | 11 April 2018 |
|
|
||||
Judith Giles | Ymddiriedolwr | 04 March 2025 |
|
|
||||
Dr PETER JAMES WHITE | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.46k | £1.09k | £3.59k | £2.41k | £3.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.36k | £920 | £3.13k | £3.11k | £4.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £750 | £2.00k | £1.75k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ebrill 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ebrill 2021 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Apr 2018 as amended on 22 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IN NEED, IN PARTICULAR PEOPLE WITH MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH AND WELLBEING NEEDS, THROUGH THE USE OF THE ARTS (ARTS THAT PROMOTE AND PROVIDE CREATIVE ACTIVITIES FOR THEIR BENEFIT, THROUGH PUBLIC EXHIBITIONS OF THEIR WORK AND THAT PROMOTE GREATER COMMUNITY ENGAGEMENT FOR INDIVIDUALS WITH EXPERIENCES OF MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH/WELLBEING ISSUES AND SOCIAL ISOLATION LIVING IN TEST VALLEY AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CORNER BARNS
MICHELMERSH
ROMSEY
SO51 0NR
- Ffôn:
- 01794368234
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window