KINGSCARE LEAGUE OF FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
KingsCare League of Friends is a Devon based patient support group that runs a wide range of activities and support services for those in need within the Newton Abbot area with the aid of volunteers eg volunteer car service to medical appointments and social activities, befriending, social groups, carer support, exercise groups, benefits advice, advocacy, shopping.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £123,643 o 2 gontract(au) llywodraeth a £2,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miriam Perrin | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
James Clifford Patrick | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Marie Barker | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Rupert George Holliday | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
David Rollason | Ymddiriedolwr | 19 August 2017 |
|
|
||||
GRAHAM WICKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £316.90k | £482.31k | £176.19k | £304.01k | £311.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £276.03k | £330.42k | £155.72k | £342.28k | £319.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £137.63k | £145.07k | N/A | £104.24k | £123.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.91k | £22.69k | £91.13k | £55.68k | £2.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF KINGSCARE SHALL BE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF PERSONS REGISTERED AT KINGSTEIGNTON MEDICAL PRACTICE AND, IN ADDITION, TO PROVIDE SUPPORT FOR THOSE IN NEED WITHIN THE WIDER COMMUNITY. THIS INCLUDES THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH, THE RELIEF OF THOSE IN NEED, SICKNESS AND DISTRESS AND THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT AND OTHER SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE NATIONAL HEALTH OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGSTEIGNTON MEDICAL PRACTICE
WHITEWAY ROAD
KINGSTEIGNTON
NEWTON ABBOT
TQ12 3HN
- Ffôn:
- 01626357090
- E-bost:
- kingscare.l83004@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window