ymddiriedolwyr KINGSCARE LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 1174450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Marie Barker | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Will Farrah | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Rupert George Holliday | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS BIGGS | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
David Rollason | Ymddiriedolwr | 19 August 2017 |
|
|
||||
GRAHAM WICKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.