Hanes ariannol HANKOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1175365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (44 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.30k £13.71k £12.65k £9.40k £8.30k
Cyfanswm gwariant £4.45k £4.75k £7.20k £7.20k £6.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A