BRICKET WOOD STATION HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve, renovate, reconstruct and operate for the benefit of the people of Bricket Wood, the county of Hertfordshire and of the nation at large, the historical, architectural and constructional heritage of the station building at Bricket Wood. This c.1903 station is one of the few surviving stations from the Edwardian period and the sole surviving "steam-age" structure on the Abbey Line.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Peever | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
William Emlyn Pryce | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
WILLIAM ROBERT YORKE | Ymddiriedolwr | 27 December 2017 |
|
|
||||
RAYMOND KENNETH MCLEAN | Ymddiriedolwr | 27 December 2017 |
|
|||||
PAUL AMSTERDAM | Ymddiriedolwr | 27 December 2017 |
|
|
||||
Vito SEPE | Ymddiriedolwr | 27 December 2017 |
|
|
||||
NIGEL STEPHEN WATSON | Ymddiriedolwr | 27 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31k | £839 | £250.47k | £1.82k | £89.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54k | £3.21k | £6.39k | £118.02k | £165.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 05 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE, RENOVATE, RECONSTRUCT AND OPERATE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF BRICKET WOOD, THE COUNTY OF HERTFORDSHIRE AND OF THE NATION AT LARGE, THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE OF THE STATION BUILDING AT BRICKET WOOD. THIS C.1903 STATION IS ONE OF THE FEW SURVIVING STATIONS FROM THE EDWARDIAN PERIOD AND THE SOLE SURVIVING "STEAM-AGE" STRUCTURE ON THE ABBEY LINE (WATFORD Û ST ALBANS ABBEY). 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF THE BRICKET WOOD STATION AND THE ABBEY LINE, ONE OF THE FEW SURVIVING BRANCH LINES FROM THE LONDON AND NORTH WESTERN RAILWAY (1846-1922), INCLUDING THE STUDY AND PRESERVATION OF INFORMATION, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS, MODELS AND OTHER MATERIAL PERTAINING TO THE RAILWAY LINE, BRICKET WOOD, AND RELATED ORGANISATIONS AND SUBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Stephens Parish Centre
Station Road
Bricket Wood
ST. ALBANS
Hertfordshire
AL2 3PJ
- Ffôn:
- 07929754132
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window