Ymddiriedolwyr BRADFORD CONCERT BAND
Rhif yr elusen: 1180099

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Francesca Louise Parkinson BA | Cadeirydd | 14 April 2019 |
|
|
||||
Tracey Jane Williams BA, PGCE | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Colin John Dawson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
John David Graham Bentley | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Raymond Lee Jacob Ross | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
SARAH FRANCES MUFF MA, BMUS | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.