Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAURENCE, CHORLEY
Rhif yr elusen: 1175130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.11k | £139.71k | £133.82k | £188.99k | £204.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.34k | £133.14k | £156.62k | £195.57k | £231.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.98k | £11.58k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.