THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LAURENCE, CHORLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Parochial Church Council (PCC) is a body corporate established by the Church of England. The Ecclesiastical Parish of Chorley St Laurence operates under the Parochial Church Council(Powers) Measure 1956.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,750 o 7 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
175 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 12 Hydref 2017: Cofrestrwyd
- ST. LAURENCE CHORLEY PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Neil George Kelley | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
Brian Nigel Hall | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Andrew William Walkden | Ymddiriedolwr | 24 April 2025 |
|
|
||||
Rev Cornelius Asghar | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
Lucy Anne Hubberstey | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Carolin Pilkington | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Fraser Llewellyn Marlton-Thomas | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Barraclough | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Christopher Simon Pryor | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Bernard Oakley | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Kirsty Helen Marlton-Thomas | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Pattison | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Neal Bennet-Williams | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Alexander Forbes Cruickshank Barrack | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
ALAN WINSTANLEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Philip Hall | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Antony Checker | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.71k | £133.82k | £188.99k | £204.13k | £415.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.14k | £156.62k | £195.57k | £231.45k | £490.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.98k | £11.58k | N/A | N/A | £18.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH, PASTORAL, EVANGELISTIC, SOCIAL AND ECUMENICAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Lawrences Church
Union Street
CHORLEY
PR7 1EB
- Ffôn:
- 01257 231360
- E-bost:
- office@stlaurencechorley.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window