CYNTHIA SPENCER HOSPICE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CYNTHIA SPENCER HOSPICE CHARITY RAISE FUNDS TO SUPPORT STAFF AND PATIENT NEEDS AT CYNTHIA SPENCER HOSPICE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£1,643,188
Roddion a chymynroddion | £722.81k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £680.43k | |
Buddsoddiadau | £142.63k | |
Arall | £97.32k |
Cyfanswm gwariant:
£2,088,488
Codi arian | £1.01m | |
Weithgareddau elusennol | £1.07m | |
Arall | £0 |
£97,322 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.01m | |
Gwariant elusennol | £1.07m |
Pobl

22 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
94 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 09 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1002926 CYNTHIA SPENCER HOSPICE CHARITY
- 29 Awst 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA ANN NOCK | Cadeirydd | 25 August 2017 |
|
|
||||
David Brodala | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Harriet Thompson | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Rosslyn Young | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Karen Toseland | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
RUSSELL DOUGLASS | Ymddiriedolwr | 25 August 2017 |
|
|
||||
MICHELLE MYERS | Ymddiriedolwr | 25 August 2017 |
|
|
||||
Danielle Soto | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
STEPHEN POTTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER NOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.52m | £1.99m | £1.78m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £1.71m | £1.88m | £2.02m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.05k | £3.18k | £2.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £822.99k | £827.34k | £1.23m | £1.03m | £722.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £628.58k | £650.76k | £710.40k | £642.74k | £680.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.01k | £41.53k | £41.26k | £94.39k | £142.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £22.07k | £97.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £329.08k | £302.51k | £422.46k | £360.72k | £66.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.77k | £933.47k | £1.02m | £1.15m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £806.98k | £772.72k | £858.01k | £869.51k | £1.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.81k | £18.39k | £15.81k | £16.10k | £20.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.10k | £7.37k | £7.67k | £7.47k | £8.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.29k | £17.64k | £31.85k | £19.01k | £7.11k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.13m | £1.25m | £1.17m | £1.13m | £1.24m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.24m | £4.06m | £4.13m | £3.97m | £3.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £192.13k | £175.63k | £137.66k | £162.65k | £159.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY TO THE CARE OF PATIENTS IN THE CYNTHIA SPENCER HOSPICE AND THE COMMUNITY WHO REQUIRE PALLIATION AND END OF LIFE CARE AND TO PROVIDE SPECIALIST PALLIATIVE CARE TO PEOPLE WITH LIFE LIMITING ILLNESS (SYMPTOM, RELIEF AND SUPPORT) THROUGH THE PROVISION OF INPATIENT, DAY HOSPICE, THERAPY, COMMUNITY SERVICES, EDUCATION AND TRAINING AT THE CYNTHIA SPENCER HOSPICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cynthia Spencer Hospice
Pondwood House
Pond Wood Close
Moulton Park Industrial Estate
NORTHAMPTON
NN3 6RT
- Ffôn:
- 01604973343
- E-bost:
- fundraising@cynthiaspencer.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window