PORLOCK RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management and promotion of recreation facilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 304615 RECREATION GROUND
- 31 Ionawr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Adlington | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Denys Lyons | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Richard Jonathon Crompton Maw | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Philip Anthony Kenward | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Jayson Horne | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Duncan McCanlis | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Lesley Ann Thornton | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Sue McCanlis | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Ian Fraser | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
NORA MAW | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
MRS TERRY GABLE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.36k | £43.78k | £31.14k | £34.69k | £36.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.69k | £37.27k | £30.49k | £32.21k | £30.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.89k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 06 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 31 Jan 2018 as amended on 18 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECT OF THE CIO IS TO RETAIN, MANAGE AND PROMOTE AREAS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE IDENTIFIED AS THE LAND EDGED IN RED ON THE ATTACHED PLANS (LAND REGISTRY TITLES ST300967 AND ST301095 AS AT 21 DECEMBER 2016) FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS AND VISITORS TO THE PARISH OF PORLOCK TO BE USED FOR THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF ALL INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE AIM OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS AND VISITORS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Pavilion
Porlock Recreation Ground
Parsons Street
Porlock
MINEHEAD
TA24 8QJ
- Ffôn:
- 00
- E-bost:
- porlockrecground@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window