Ymddiriedolwyr PORLOCK RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1176921

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Adlington | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Denys Lyons | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Richard Jonathon Crompton Maw | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Philip Anthony Kenward | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Jayson Horne | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Duncan McCanlis | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Lesley Ann Thornton | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Sue McCanlis | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Ian Fraser | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
NORA MAW | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
MRS TERRY GABLE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.