Hanes ariannol CREWE RIFLE AND PISTOL CLUB

Rhif yr elusen: 510759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £106.03k £38.75k £53.29k £69.53k £74.54k
Cyfanswm gwariant £136.24k £46.84k £56.58k £64.76k £71.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £70.00k £11.37k N/A N/A N/A