Hanes ariannol FILEY LIONS CLUB

Rhif yr elusen: 1175270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.51k £14.60k £41.54k £71.99k £59.41k
Cyfanswm gwariant £83.05k £35.61k £31.30k £91.13k £48.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.00k £2.00k £1.00k