Ymddiriedolwyr FILEY LIONS CLUB

Rhif yr elusen: 1175270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Wayne Silverwood Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Richard Marcus Hay Ymddiriedolwr 18 January 2024
Dim ar gofnod
DAVID RONALD MARSH WILSON Ymddiriedolwr 18 January 2024
Dim ar gofnod
Peter Michael Hutchinson Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
Ian Leslie Butler Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Richard William Hannay Ymddiriedolwr 01 July 2020
Dim ar gofnod