WINDSOR & ETON ROTARY CHARITY

Rhif yr elusen: 1174335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of the poor and needy or for the benefit of other charitable institutions, societies and objects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £11,496
Cyfanswm gwariant: £9,058

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1001549 ROTARY CLUB OF WINDSOR AND ETON BENEVOLENT FUND
  • 22 Awst 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GUY JONATHAN BARLOW Ymddiriedolwr 01 July 2024
THE GILLMOR MEMORIAL BENEVOLENT FUND UNDER THE DIRECTION OF THE PROVINCIAL GRAND LODGE OF BERKSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE BERKSHIRE MASONIC CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 112 diwrnod
Philip Anthony Reynolds Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Ronald William Lewandowski Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
Dan Paul Andreianu Ymddiriedolwr 01 July 2023
TREVELYAN MIDDLE SCHOOL PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID FRANCIS OSMOND Ymddiriedolwr 22 August 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.68k £15.01k £22.23k £15.72k £11.50k
Cyfanswm gwariant £53.70k £27.79k £30.30k £9.58k £9.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 22 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 22 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 22 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 22 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 29 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 29 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 15 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Langleigh
Colliers Lane
Peppard Common
HENLEY-ON-THAMES
Oxfordshire
RG9 5LT
Ffôn:
01491628522
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael