Hanes ariannol CULPEPER COMMUNITY GARDEN ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1176277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.39k £64.26k £97.80k £72.74k £72.53k
Cyfanswm gwariant £61.51k £55.38k £87.95k £92.60k £84.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.50k £3.54k £36.30k £16.94k £16.47k