LLANDAFF 50+

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Llandaff 50+ supports older people. We promote social inclusion among people over 50 in Llandaff who no longer feel included in society as a result of the issues that arise from old age. We provide facilities for social interaction and recreation, and opportunities for volunteering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 2017: CIO registration
- PREVIOUSLY KNOWN AS INSOLE COURT 50+ (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILLIAN MATTHEWS | Cadeirydd | 01 December 2017 |
|
|
||||
Ann Eleri Jones | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Michelle Scantlebury | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Carolyn Merrifield | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Cllr Sean Driscoll | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Chris Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Jan Joynson | Ymddiriedolwr | 31 December 2017 |
|
|
||||
Katharine Harry | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Lillias French | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.75k | £76.91k | £11.44k | £11.03k | £12.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.49k | £17.65k | £32.67k | £11.31k | £10.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.65k | £50.25k | £2.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 27 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 11 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 07 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG PERSONS OVER 50 IN LLANDAFF WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY AS A RESULT OF THE CONDITIONS THAT ARISE FROM OLD AGE BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THEIR SOCIAL INTERACTION AND RECREATION AND OPPORTUNITIES FOR VOLUNTEERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Pound
2 Cathedral Close
CARDIFF
CF5 2ED
- Ffôn:
- 0775 8939 141
- E-bost:
- info@llandaff50plus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window