THE THWAITE MILLS SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is a"frends" organisation which supports the physical development of Thwaite Mills, a water mill on the River Aire at stourton, Leeds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
- 27 Ionawr 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2006 | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 31/05/2009 | 31/05/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.89k | £5.96k | £6.44k | £5.81k | £844 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18k | £47.81k | £516 | £1.50k | £8.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2010 | 13 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2009 | 14 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2008 | 05 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MAY 1980 AS AMENDED 10 NOVEMBER 1983
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ENCOURAGING, PROMOTING AND UNDERTAKING THE PRESERVATION OF THE THWAITE MILLS SITUATED AT STOURTON IN THE CITY OF LEEDS METROPOLITAN DISTRICT AS AN INDUSTRIAL MUSEUM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window