Hanes ariannol COMMUNITY MATTERS (YORKSHIRE)

Rhif yr elusen: 1177705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £124.55k £72.75k £103.74k £129.36k £150.77k
Cyfanswm gwariant £56.76k £83.73k £74.70k £87.37k £88.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k N/A N/A N/A