Hanes ariannol POTTERS HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP UK PETERBOROUGH CHURCH

Rhif yr elusen: 1175370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.32k £13.04k £10.68k £14.86k £15.84k
Cyfanswm gwariant £11.09k £7.65k £15.83k £15.07k £15.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A