SURREY MUSLIM ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote social and financial inclusion for the benefit of the public by working with members of the Muslim community and Non-Muslim communities in Surrey who are socially and financially excluded on grounds of their ethnic origin, religion, belief or creed so as to relieve the needs of such members of the communities and assist them to integrate into society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SYED NAQVI | Cadeirydd | 04 February 2018 |
|
|||||||||||||||||
Maj Retd RashidAli Ismail LAHER L/RAMC | Ymddiriedolwr | 04 February 2018 |
|
|
||||||||||||||||
HAFIZ HASMI | Ymddiriedolwr | 04 February 2018 |
|
|
||||||||||||||||
KAWTHER AKHTAR HASHMI | Ymddiriedolwr | 04 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.09k | £5 | £9.75k | £208 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09k | £567 | £301 | £3.73k | £938 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.61k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. TO PROMOTE SOCIAL AND FINANCIAL INCLUSION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY WORKING WITH MEMBERS OF THE MUSLIM AND NON-MUSLIM COMMUNITIES IN SURREY WHO ARE SOCIALLY AND FINANCIALLY EXCLUDED ON GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED SO AS TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH MEMBERS OF THE COMMUNITIES AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY BY: · PROVIDING A LOCAL NETWORK GROUPS THAT ENCOURAGES AND ENABLES MEMBERS OF THE COMMUNITY TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITH THE WIDER COMMUNITY; · INCREASING OR CO-ORDINATING OPPORTUNITIES FOR MEMBERS OF THAT COMMUNITY TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS SO AS TO ENGAGE WITH SERVICE PROVIDERS TO ADAPT SERVICES SO AS TO BETTER MEET THE NEED OF THAT COMMUNITY. 2. TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF ISLAMIC CHARITIES THROUGH THE PROVISION OF ADVICE AND GUIDANCE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY ON GOVERNANCE. 3. THE RELIEF OF CHARITABLE NEED AMONGST MUSLIM AND NON-MUSLIM COMMUNITY IN SURREY FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 1
SHAH JAHAN MOSQUE
149 ORIENTAL ROAD
WOKING
GU22 7BA
- Ffôn:
- 07855119214
- E-bost:
- info@surreymuslims.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window