Dogfen lywodraethu DERBY KIDS' CAMP
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/10/1980 AS AMENDED ON 01/10/1992 AS AMENDED ON 02/03/1995 AS AMENDED ON 08/01/1998 AS AMENDED ON 03/10/2002 AS AMENDED ON 09/10/2003 AS AMENDED ON 26/06/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION SHALL BE THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE CHILDREN IN NEED (AS DEFINED BY THE CHILDREN ACT '1989) RESIDENT IN THE CITY OF DERBY & SURROUNDING AREAS AND ELSEWHERE AT THE DISCRETION OF THE COMMITTEE (HEREIN AFTER CALLED THE 'AREA OF BENEFIT').
Maes buddion
THE CITY OF DERBY & SURROUNDING AREAS AND ELSEWHERE AT THE DISCRETION OF THE COMMITTEE
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.