SENHOUSE MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manage and run a museum for the benefit of the public and offer educational services to children and others, and create public events to inform the public about the Roman presence in west Cumbria. The museum offers free entry to all residents in the local post code area (CA15)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,586 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 12 Hydref 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PETER RICHARD WILSON | Cadeirydd | 12 October 2017 |
|
|||||||
Eleanor Kingston | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||||
WILLIAM BERNARD GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||||
RACHEL MARGARET NEWMAN BA FSA | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||||
PETER MESSENGER | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.67k | £124.44k | £129.55k | £118.72k | £154.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.73k | £86.07k | £98.08k | £145.32k | £157.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | £30.11k | £10.67k | N/A | £3.59k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE "OBJECTS") ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC REGARDING THE ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF THE ROMANO-BRITISH PERIOD IN GENERAL AND WEST CUMBRIA IN PARTICULAR BY: A) ESTABLISHING AND MAINTAINING A PUBLIC MUSEUM WITHIN THE CIVIL PARISH OF MARYPORT; B) EXHIBITING THE NETHERHALL COLLECTION AND ANY OTHER DOCUMENTS, ARTEFACTS OR ITEMS OF INTEREST RELATING TO THE ROMANO-BRITISH ARCHAEOLOGY AND HISTORY IN GENERAL AND THE ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF WEST CUMBRIA IN PARTICULAR; C) PROMOTING RESEARCH INTO THE ROMANO-BRITISH PERIOD IN GENERAL AND WEST CUMBRIA IN PARTICULAR AND DISSEMINATING AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SENHOUSE ROMAN MUSEUM
THE BATTERY
THE PROMENADE
MARYPORT
CA15 6JD
- Ffôn:
- 01900816168
- E-bost:
- info@senhousemuseum.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window