ymddiriedolwyr BOURNE TOWN HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1176315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES JOHN HOUSEAGO | Cadeirydd | 11 September 2017 |
|
|||||
Jane Gabbutt | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Rannadevi Rajnikant Patel | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Katrina Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Nicola Ann Ferguson | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Hilary Elizabeth Bloomer | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.